2006-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Byung Hak. Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Edward Youngsik, Mörfelden-Walldorf, *13.04.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Byung Hak. Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Edward Youngsik, Mörfelden-Walldorf, *13.04.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-09-17: Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Byung Hak, Mörfelden-Walldorf, *02.09.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Edward Youngsik.
2009-03-02: Bestellt als Geschäftsführer: Cho, Young Soung, Opera, Italien, *01.05.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Byung Hak, Mörfelden-Walldorf, *02.09.1963.
2012-03-19: Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Byung Hak, Mörfelden-Walldorf, *02.09.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Cho, Young Soung (Brian), Mailand, Italien, *01.05.1972.
2012-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Atlantic Integrated Freight GmbH.
2013-04-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Byung Hak, Mörfelden-Walldorf, *02.09.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Cho, Young Soung, Mailand/Italien, *01.05.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Cho, Young Soung, Mailand/Italien / Italien, *01.05.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Yoo, Jae Hoon, Seoul Metropolitan / Republik Korea, *20.03.1955, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Yoo, Ji Min, Hamburg, *28.01.1985.
2017-10-05: Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Bongard, Berthold, Hamburg, *04.06.1953, einzelvertretungsberechtigt.
2018-11-08: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Yoo, Jae Hoon, Seoul Metropolitan / Republik Korea, *20.03.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Yoo, Ji Min, New York/USA - Vereinigte Staaten, *28.01.1985.
2019-04-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Bongard, Berthold, Hamburg, *04.06.1953.
2019-06-03: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Prime Parc 13, 65479 Raunheim.