2019-07-25: Bestellt als Geschäftsführer: Heinrich, Brigitte, München, *09.01.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Korn, Reinhard, Diplom-Psychologe, Pfedelbach - Gleichen.
2020-10-05: Bestellt als Geschäftsführer: També, Sanjay, München, *21.10.1965, einzelvertretungsberechtigt.