2012-03-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2011 mit Nachtrag vom 29.02.2012. Geschäftsanschrift: Steinsdorfstraße 10, 80538 München. Gegenstand des Unternehmens: Musikverlag, Plattenfirma, Musik- und Tonaufnahmen, Musikvertrieb und Musikproduzent sowie Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Hurst, Robert, St. Albans/Großbritannien, *20.05.1964; Pearce, Scott, London/Großbritannien, *21.01.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-16: Bestellt: Geschäftsführer: Blakeston, Chris, London/England, *12.01.1971; Lad, Nimisha, Middlesex/England, *29.05.1980; Squair, Juliette, Suffolk/England, *13.09.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-13: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Tal 36, 80331 München.
2017-08-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Blakeston, Chris, London/England / Vereinigtes Königreich, *12.01.1971; Hurst, Robert, St. Albans/Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *20.05.1964; Pearce, Scott, London/Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *21.01.1975; Squair, Juliette, Suffolk/England / Vereinigtes Königreich, *13.09.1966. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Maisuria, Nimisha, Middlesex/England / Vereinigtes Königreich, *29.05.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Ossington, Jessica Caroline, Dulwich Hill, NWS / Australien, *07.12.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ossington, Jessica Caroline, Dulwich Hill, NWS / Australien, *07.12.1982. Bestellt: Geschäftsführer: Taylor, Christopher Normand, Scarborough, Ontario / Kanada, *19.09.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-11: Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2021 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Blumenstr. 6, 80331 München.
2021-06-18: Bestellt: Geschäftsführer: Smith, James Robert, London / Vereinigtes Königreich, *10.09.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-18: Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2021 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen.