2020-07-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.07.2020. Geschäftsanschrift: Rhein-Carré, Oststraße 11-13, 50996 Köln. Gegenstand: die Verwaltung des eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bönninghaus, Achim, Königswinter, *27.02.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-20: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: Audiotainment Südwest Verwaltungs-GmbH. Gegenstand geändert; nun: Die Übernahme der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin der Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG mit Sitz in Mannheim , die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie die Förderung des Unternehmenszwecks der vorgenannten Kommanditgesellschaft innerhalb ihres Unternehmensgegenstandes. Bestellt als Geschäftsführer: Heger, Tobias, Philippsburg, *07.10.1973; Spachmann, Gregor, Mannheim, *24.07.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bönninghaus, Achim, Königswinter, *27.02.1972.
2020-12-02: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim.
2020-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2021-05-12: Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Kai, Schwarmstedt, *19.09.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Spachmann, Gregor, Mannheim, *24.07.1962.
2022-06-28: Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Valerie, Baden-Baden, *27.12.1965.Die Gesellschaft hat am 25.02.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.