2005-06-21: Bestellt: Geschäftsführer: Melcer, Daniel, Augsburg, *01.05.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dietrich, Oliver, Augsburg, *23.05.1962.
2005-12-13: Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 6.000,00 EUR auf 46.000,00 EUR und die Änderung von Zif. 3 (Stammkapital) und Zif. 16 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.