2016-05-13: Bestellt als Geschäftsführer: von Alt-Stutterheim, Christina, Mannheim, *12.10.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: von Alt-Stutterheim, Jörg, Mannheim, *04.04.1954.