2016-07-05: Die Generalversammlung vom 03.06.2015 hat die Neufassung der Satzung nach näherer Maßgabe des eingereichten Protokolls beschlossen. Der Sitz ist geändert. v.A.w. berichtigt, nun: Neue Firma: Augenärztegenossenschaft Sachsen-Anhalt eG. Neuer Sitz: Sangerhausen. Ausgeschieden: Vorstandsmitglied: Noack, Olaf, Bitterfeld, *10.09.1956. Bestellt: Vorstand: Dr. Hinkelmann, Lutz, Halle , *05.05.1964. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Heider, Kurt-Christian, Sangerhausen, *15.08.1955.
2018-02-16: Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hinkelmann, Lutz, Halle (Saale), *05.05.1964. Bestellt: Vorstand: Dr. med Hammer, Thomas, Halle (Saale), *18.12.1970.