2007-03-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 05.02.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.075,89 um EUR 24,11 auf EUR 26.100 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.Ferner ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte) und in § 7 (Stimmrecht).
2013-10-22: Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 EGGmbHG eingetragen. Geschäftsanschrift: Liebigstr. 5, 38122 Braunschweig. Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung von Amts wegen eingefügt: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Hannover mit Sitz in Braunschweig, 30163 Hannover, Geschäftsanschrift: Masurenweg 1-3, 30163 Hannover.
2021-04-23: Zweigniederlassung aufgehoben in 30163 Hannover, Geschäftsanschrift: Masurenweg 1-3, 30163 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Kaufmann, Dirk Michael, Speditionskaufmann, Hannover. Bestellt als Geschäftsführer: Sykes, Stephen, Peine, *19.03.1972.