2007-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Meschede, August, Kaufmann, Meschede, *27.01.1925.
2010-06-23: Bestellt als Geschäftsführer: Meschede, Alwin Erik, Meschede, *28.02.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-25: Bestellt als Geschäftsführer: Meschede, Thorsten, Meschede, *26.11.1990.