2005-03-23: Bestellt als Geschäftsführer: Busch, Thomas, Hemer, *21.06.1965; Schröder-Ward, Petra, Hemer, *03.05.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Busch, Margarete, Hemer, *13.10.1938; Schröder, Dieter, Hemer, *21.04.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Schröder-Hobein, Christina, Menden, *31.03.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.