2016-01-19: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Schröder, Knut, *30.06.1965, Blumenthal; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Strunk, Wolfgang; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Strunk, Marita
2016-09-26: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.09.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .