2018-03-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Ring, Dorothea
Geschäftsführer: Heinze, Renate, geb. Peinhopf, *14.10.1962, Berlin, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Prokura: Ring, Dorothea, geb. Peinhopf, *22.09.1955, Berlin, Einzelprokura, mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2020-03-12: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Jarmen verlegt (Amtsgericht Stralsund, 21213).