2007-04-12: Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2006 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
2008-06-09: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2007 hat die Änderung des § 5 (Vertretung) der Satzung beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Stoll, Michael, Essen, *18.08.1962. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmitz, Frank, Hückelhoven, *11.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gebauer, Andreas, Mülheim an der Ruhr, *07.04.1958; Dr. Ing. Mutz, Stefan, Aachen, *17.07.1968.
2008-09-08: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Mutz, Stefan, Aachen, *17.07.1968. Prokura erloschen: Dr. Mutz, Stefan, Aachen, *17.07.1968.
2009-07-20: Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2009 hat die Satzung neu gefasst. Geschäftsanschrift: Kustrenaer Weg 7, 06406 Bernburg.
2011-02-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Munke, Toralf, Bernburg, *01.09.1970.
2011-04-11: berichtigt Aurec Gesellschaft für Abfallverwertung und Recycling mbH.