2007-04-18: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Nanninga, Joachim, Hamburg, *12.08.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Nanninga, Joachim, Hamburg, *12.08.1948.
2008-06-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Schlömp, Dietmar, Seevetal, *05.03.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Thomas, Adendorf, *19.07.1961, stets einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schlömp, Dietmar, Seevetal, *05.03.1970.
2008-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 17.04./12.06.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 474.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. 500.000,00 EUR.
2013-12-06: Neue Geschäftsanschrift: Steinweg 21-25, 38518 Gifhorn.
2014-09-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Thomas, Adendorf, *19.07.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Beyer, Martin, Lüneburg, *01.11.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Beyer, Martin, Lüneburg, *01.11.1955. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Becker, Thomas, Adendorf, *19.07.1961.
2015-11-17: Neue Geschäftsanschrift: Braunschweiger Straße 138, 38518 Gifhorn.
2016-09-05: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stremme, Katja, Hohnstorf, *19.07.1974.
2018-06-06: Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.
2021-12-09: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Niebuhr, Malte, Scharnebeck, *26.04.1991.