2008-12-15: Geschäftsanschrift: Zum Kirschenhof 24, 19057 Schwerin. Nicht mehr Geschäftsführer: Schütt, Jan-Friedrich, Lübeck, *19.07.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Steinhauer, Alexander, Lübeck, *25.12.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-03-27: Bestellt als Geschäftsführer: Schultz, Maik, Grabow, *31.07.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-09-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Möller, Lutz, Lübeck, *23.04.1969.