2014-10-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.10.2014. Geschäftsanschrift: Heerstraße 26, 78554 Aldingen . Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schleif- und Polieranlagen, Automatisierungs- und Sonderanlagen, Handel mit Maschinen und anderen Waren, Reparatur und Serviceleistungen an Maschinen, sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Automatisierungstechnik, Konstruktion und Elektrotechnik. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Fetzer, Thomas, Denkingen, *19.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-27: Bestellt als Geschäftsführer: Zisterer, Daniel, Gosheim, *04.07.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Zisterer, Daniel, Gosheim, *04.07.1984.