2009-05-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.12.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,18 um EUR 20,82 auf EUR 51.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
2017-08-18: Bestellt zum Geschäftsführer: Beckmann, Christian, Hagen, *03.06.1986; Beckmann, Matthias, Hagen, *25.08.1988, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Beckmarm, Friedrich Wilhelm, Kraftfahrzeugmeister, Hagen.