2016-01-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 25.01.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41 auf EUR 30.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 1.09.2015 insgesamt neu gefasst worden. Geschäftsanschrift: Südring 94, 33428 Harsewinkel. 30.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Gerbaulet, Renate, Harsewinkel, *25.10.1966; Gerbaulet, Hans Peter, Harsewinkel, *02.08.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Förster, Patrick, Hövelhof, *05.03.1980; Schnietz, Frank, Delbrück, *11.10.1971; Wessels, Wolfgang, Rietberg, *27.05.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt.