2006-01-25: Geschäftsführer: Hoff, Peter, Konz, *29.09.1974; Hoff, Thomas, Trier, *12.06.1977, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-04-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoff, Oswald, Kaufmann, Trier.