2014-05-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 11.04.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 70,82 auf EUR 51.200,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Gesellschaftskapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2014 hat weiterhin eine Änderung in § 1 (Name, Sitz, Geschäftsjahr), in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 14 (Schlussbestimmungen) beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Bergweg 41, 49393 Lohne. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Kraftfahrzeugen nebst Reparaturwerkstatt. 51.200,00 EUR.
2017-06-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Ewald, Kraftfahrzeugmechanikermeister, Lohne. Bestellt als Geschäftsführer: Spille, Marion, Lohne, *22.09.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.