2005-01-14: Bestellt als Geschäftsführer: Peitzmeyer, Marcel, Bad Oeynhausen, *09.03.1982, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Peitzmeyer, Susie, Bad Oeynhausen, *10.01.1955.