2014-07-15: Bestellt als Geschäftsführer: Simon, Heiner, Gaiberg, *29.09.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Peters, Günther, Sandhausen, *21.09.1944.
2022-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Simon, Tanja, Gaiberg, *13.04.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.