2015-10-15: Geschäftsführer: Rohrlack, Bettina, geb. Schulz, *17.07.1957, Velten, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Nicht mehr Geschäftsführer: Rohrlack, Michael
2017-10-30: Vorstand: Geschäftsführer: 3. Neumann, Oliver, *11.12.1978, Hennigsdorf, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Rohrlack, Bettina, geb. Schulz