2014-10-20: Die Gesellschafterversammlung hat am 02.07.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. 25.600,00 EUR.
2015-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Mertens, Karl, Beckum, *16.02.1934.