2008-12-12: Geschäftsanschrift: Delmenhorster Str. 21, 27793 Wildeshausen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Reiser, Martin, Wildeshausen, *28.12.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Reiser, Anna-Maria Barbara, Wildeshausen, *02.10.1924. Bestellt als Geschäftsführer: Reiser, Christian Günter, Wildeshausen, *20.03.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.