2010-09-10: Geschäftsanschrift: Kronskamp 116, 22880 Wedel Geschäftsführer: 2. Kozan, Volkan, *23.08.1978, Wedel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Lugert, Wilfried..
2015-05-08: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2019-02-25: Die vermögenslose Gesellschaft ist auf Grund des § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht.