2008-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2008 hat die Umstellung des Stammkapitals auf 102.258,38 Euro und die Kapitalerhöhung um 241,62 Euro auf 102.500,00 Euro beschlossen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Stammkapital) und § 6 (Stammeinlagen) geändert..
2009-02-06: Sitz: Geschäftsanschrift:; Ludwig-Erhardt-Str. 1-3, 03238 Massen-Niederlausitz OT Massen; Gegenstand: Vermittlung von Krediten und Versicherungen. Die Gesellschafterversammlung vom 07.01.2009 hat die Gegenstanderweiterung sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand) beschlossen..
2014-09-30: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Jüdicke, Lars; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2014 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 6 (Stammeinlagen), 7 (Geschäftsführer, Geschäftführung), 10 (Wettbewerbsverbot), 11 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse), 15 (Einziehung, Amortisation)
2016-12-08: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schade, Frank Michael