2016-11-07: Änderung der Geschäftsanschrift: Röntgenstraße 48, 08527 Plauen.
2022-04-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wolf, Winfried, ., Plauen, *19.03.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Keller, Thomas, Schwarzenberg/Erzgeb., *19.02.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.