2012-02-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.01.2012 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) und § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. § 19 des Gesellschaftsvertrages entfällt. Bestellt zum Geschäftsführer: Wißkirchen, Frank Andreas, Bonn, *07.10.1968.
2013-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Pionke, Horst-Dieter, Kfz-Meister, Bonn. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Wißkirchen, Frank Andreas, Bonn, *07.10.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Kaya, Haci, Alfter, *24.10.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Wißkirchen, Frank Andreas, Bonn, *07.10.1968.
2016-08-29: Von Amts wegen berichtigend eingetragen Geschäftsanschrift: Effertzstr. 20, 53121 Bonn.