2006-06-02: Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Jahresabschluss) beschlossen.
2017-12-08: Neu bestellt als: Geschäftsführer: Busch, Michael, Herten, *17.11.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.