2007-02-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hallmeier, Reinhard, Hörstel-Riesenbeck, *28.05.1962.
2010-07-30: Bestellt als Geschäftsführer: Grafmüller, Petra, Rheine, *15.08.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Brüggemann, Ewald, Rheine, *21.07.1939.
2020-01-02: Bestellt als Geschäftsführer: Grafmüller, Lars, Neuenkirchen, *11.12.1989.
2020-04-28: Prokura geändert, nunmehr: Einzelprokura: Beckmann, Uwe, Rheine, *02.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sievers, Rolf, Rheine, *12.12.1963. Prokura erloschen: Ströning, Karl-Heinz, Wettringen, *19.04.1955.