2008-01-16: Bestellt als Geschäftsführer: Arendt, Torsten, Köln, *20.03.1970; Barbone, Salvatore, Bergisch Gladbach, *22.01.1969, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-04-17: Geschäftsanschrift: Kunstfelder Str. 9, 51069 Köln. Nicht mehr Geschäftsführer: Breit, Peter, Kaufmann, Köln.
2019-08-01: Vertretungsregelung geändert; nunmehr: Geschäftsführer: Arendt, Torsten, Köln, *20.03.1970; Barbone, Salvatore, Bergisch Gladbach, *22.01.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.