2006-07-21: Die Gesellschafterversammlung hat am 31.05.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 69.435,41 auf EUR 95.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital), § 6 (Beschlüsse der Gesellschafter) und § 14 (Verschiedenes) zu ändern.
2015-12-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Nestler, Frank, Kfz-Mechanikermeister, Aachen. Bestellt als Geschäftsführer: Nestler, Marc, Würselen, *24.01.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.