2008-05-21: Bestellt als Geschäftsführer: Herring, Björn, Wülfrath, *18.10.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Herring, Bernd, Wülfrath, *17.06.1948. Aufgrund Berichtigung des Vornamens nunmehr Einzelprokura: Herring, Anna Aloisia, Wülfrath, *15.11.1951.