2011-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Hollertszug 7, 57562 Herdorf.
2022-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Homrich, Rüdiger, Siegen, *15.10.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Neike, Florian, Herdorf, *14.11.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.