2008-08-18: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.07.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 9 (Gesellschafterbeschlüsse)..
2017-07-27: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Ihle, Bernd, *17.06.1939, Hohenwestedt, Kaufmann und Kfz.-Meister; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Ihle, Jens