2015-09-24: Bestellt als Geschäftsführer: Kötting, Thorsten, Twist, *09.09.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Kötting, Heinrich, Twist, *13.12.1950.