2009-11-25: Geschäftsanschrift: Mühlweg 1, 99091 Erfurt. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Kellner, Andreas, Erfurt, *16.09.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kellner, Andreas, Erfurt, *16.09.1954.
2010-12-08: Geändert, nun: Geschäftsführerin: Kellner, Nicole, Erfurt OT Bindersleben, *22.03.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-03: Bestellt: Geschäftsführer: Kellner, Markus, Erfurt, *29.09.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-03: Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2016 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde u.a. geändert: § 2 Gegenstand. Neuer Gegenstand: ist der Handel mit gebrauchtem und neuen Kraftfahrzeugen sowie Ersatzteilen hierzu und sonstigem Zubehör sowie die Durchführung von Kfz-Reparaturen aller Art und alle weiteren mit dem Geschäftsgegenstand zusammen hängenden Geschäfte.