2005-09-23: Die Gesellschafterversammlung hat am 5. September 2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern.Die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage hat ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 1 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2006-09-15: Bestellt als Geschäftsführer: Pütz, Christian, Dormagen, *26.04.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pelzer, Klemens Raimund, Neuss, *07.01.1957; Quader, Carsten Siegfried, Wunstorf, *08.07.1968; Schäfer, Stephan, Neuss, *09.10.1973.
2009-02-26: Ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Moselstr. 6, 41460 Neuss. Nicht mehr Geschäftsführer: Pütz, Wilhelm Josef genannt Willy, Dormagen, *22.06.1941.
2014-07-09: Bestellt als Geschäftsführer: Husmann, Peter, Leichlingen, *03.04.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.