2007-10-10: Bestellt: Geschäftsführer: Zimmer, Gero, Anrode OT Lengefeld, *11.01.1969, einzelvertretungsberechtigt.
2009-04-15: Geschäftsanschrift: Beim schwarzen Feld 4, 99974 Mühlhausen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zimmer, Gero, Anrode OT Lengefeld, *11.01.1969.
2011-12-07: Von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Mosig, Peter, Mühlhausen, *04.02.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schwabe, Ulf, Obermehler, *01.04.1975.