2011-11-03: Die Gesellschafterversammlung hat am 25.08.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 102.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 52.151,77 um EUR 3.948,23 auf EUR 56.100,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile) zu ändern. Weiterhin hat die Gesellschafterversammlung eine Änderung des § 5 Ziff. 3 e) und h) (Geschäftsführung und Vertretung) und des § 15 Ziff. 3 (sonstige Bestimmungen) beschlossen.
2012-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Möller, Werner, Kraftfahrzeugmeister, Velbert; Ortmüller, Hartwig, Kraftfahrzeugmeister, Sprockhövel.
2013-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Sauren, Peter, Viersen, *16.06.1940. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Curvers, Simon, Viersen, *25.03.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2014-02-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Curvers, Simon, Viersen, *25.03.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Bandmann, Andreas, Sprockhövel, *26.07.1965; Preutenborbeck, Christian, Velbert, *23.01.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Bandmann, Andreas, Sprockhövel, *26.07.1965.