2010-04-21: Geschäftsanschrift: Weitershainer Straße 31, 35325 Mücke. Nicht mehr Geschäftsführer: Röcker, Manfred, Kfz.-Meister, Mücke. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Röcker, Otmar, Mücke, *15.03.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-08-17: Bestellt als Geschäftsführerin: Röcker, Sabrina, Mücke, *16.07.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-13: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführerin: Röcker-Klös, Sabrina, Mücke, *16.07.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-12: Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2021 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 870,81 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 sowie die Änderung der §§ 5 (Vertretung, Geschäftsführung), 7 (Gesellschafterbeschlüsse) und 22 (Schlussbestimmungen) beschlossen. Neues Stammkapital: 52.000,00 EUR.