2015-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Averesch, Paul, Havixbeck, *04.03.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Bockstette, Sven, Altenberge, *06.02.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-12: Personendaten berichtigt, nunmehr Geschäftsführer: Bockstette, Johannes, Altenberge, *02.05.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.