2008-04-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Schultheis, Jürgen, Fulda. Bestellt als Geschäftsführerin: Dr. Sorg, Mascha, Fulda, *08.06.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-04: Nicht mehr Geschäftsführerin: Dr. Sorg, Mascha, Fulda, *08.06.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Michael, Flieden, *03.11.1989, einzelvertretungsberechtigt.
2021-03-17: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Sorg, Mascha, Fulda, *08.06.1976.