2020-10-30: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Leopoldstr. 129, 80804 München. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Tekin, Mehmet, Karlsfeld, *08.08.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-18: Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Autohaus Tekin GmbH. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Oberbuchner, Dieter, München, *02.04.1959. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Tekin, Mustafa Mümin, Baldham, *05.12.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-27: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Tekin, Mümin Mustafa, Baldham, *05.12.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.