2009-02-10: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.12.2008 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es um EUR 20,81 auf EUR 51.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu fassen, insbesondere unter Änderung des § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen). Geschäftsanschrift: Lippestr. 27, 59368 Werne. Bestellt als Geschäftsführer: Wenner, Matthias, Werne, *09.07.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2009-02-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.12.2008 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es um EUR 20,81 auf EUR 51.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu fassen, insbesondere unter Änderung des § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen). Geschäftsanschrift: Lippestr. 27, 59368 Werne. Bestellt als Geschäftsführer: Wenner, Matthias, Werne, *09.07.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2011-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Wenner, Ernst, Werne, *21.06.1980.
2019-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Wenner, Elisabeth, Werne, *09.02.1959. Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin Geschäftsführer: Wenner, Matthias, Werne, *09.07.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.