2012-11-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Widmann, Anton jun., Kraftfahrzeugmeister, Weßling. Bestellt: Geschäftsführer: Widmann, Silvia, Wörthsee, *12.04.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-21: Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2015 hat die Änderung des § 7 (Gesellschafterversammlung) sowie die Aufhebung des § 11 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.