2008-11-12: Geschäftsanschrift: Brennesstr. 14, 93059 Regensburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Listl, Johann, Autolackiermeister, Kneiting, *16.05.1943. Bestellt: Geschäftsführer: Listl, Martin, Regensburg, *27.09.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-12-02: Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2008 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 4.435,41 EUR und die Änderung der bisherigen §§ 5 (Stammkapital), 10 (Gesellschafterbeschlüsse), 12 (Gewinnverwendung), 15 (Einziehung) und 18 (Schlussbestimmungen) der Satzung beschlossen; der bisherige § 6 (Stammeinlagen) wurde gestrichen und die Paragrafenfolge entsprechend geändert. Neues Stammkapital: 30.000,00 EUR.