2017-09-07: d.OPf.. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Baumann, Matthias, Weiden i.d.OPf., *08.03.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-14: d.OPf.. Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2018 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Luhe-Wildenau. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Bahn 11, 92706 Luhe-Wildenau.
2019-10-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Baumann, Wolfgang, Weiden i.d.OPf, *05.01.1955.