2015-09-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.09.2015. Geschäftsanschrift: Unter Naupen 23, 72459 Albstadt. Gegenstand: Die Entwicklung, die Lizenzierung, der Vertrieb von Software und Softwareberatung und Schulung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Seyler, Jürgen, Albstadt, *11.03.1962; Seyler, Marika, Albstadt, *12.05.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-26: Änderung der Geschäftsanschrift: An der Technologiewerkstatt 1, 72461 Albstadt.
2020-10-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Seyler, Marika, Albstadt, *12.05.1964.